Gobiernos Nacionales | ||||||
BERNARDINO RIVADAVIA | NO EXISTIA EL CARGO | 8 de Febrero de 1826 | RENUNCIA | 45 | GOBIERNOS NACIONALES | |
VICENTE LOPEZ Y PLANES | NO EXISTIA EL CARGO | 7 de Julio de 1827 | DISOLUCION DE P.E.N. | 40 | GOBIERNOS NACIONALES | |
Gob.de Bs. As. y Rel. Ext. | ||||||
MANUEL DORREGO | NO EXISTIA EL CARGO | 12 de Agosto de 1827 | FUSILADO POR LAVALLE | 40 | GOBERNADORES DE BS.AS. | |
JUAN LAVALLE | NO EXISTIA EL CARGO | 1 de Diciembre de 1828 | 32 | GOBERNADORES DE BS.AS. | ||
JUAN J. VIAMONTE | NO EXISTIA EL CARGO | 3 de Diciembre de 1829 | TRATADO DE BARRACAS | 55 | GOBERNADORES DE BS.AS. | |
JUAN M. DE ROSAS | NO EXISTIA EL CARGO | 8 de Diciembre de 1829 | RENUNCIA | 36 | GOBERNADORES DE BS.AS. | |
JUAN R. BALCARCE | NO EXISTIA EL CARGO | 17 de Diciembre de 1832 | DESTITUIDO POR LEGISLATURA | 59 | GOBERNADORES DE BS.AS. | |
JUAN J. VIAMONTE | NO EXISTIA EL CARGO | 3 de Noviembre de 1833 | 59 | GOBERNADORES DE BS.AS. | ||
VICENTE MAZA | NO EXISTIA EL CARGO | 1 de Octubre de 1834 | 56 | GOBERNADORES DE BS.AS. | ||
JUAN M. DE ROSAS | NO EXISTIA EL CARGO | 7 de Marzo de 1835 | BATALLA DE CASEROS | 42 | GOBERNADORES DE BS.AS. | |
VICENTE LOPEZ Y PLANES | NO EXISTIA EL CARGO | 4 de Febrero de 1852 |
martes, 2 de noviembre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario